HOWE CROFT COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a charity that provides space to hire for the local authorities and general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bournemouth
- Dorset
- Poole
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2015: CIO registration
- HCCA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Croft | Cadeirydd | 18 April 2016 |
|
|
||||
Francesca Ceo | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.00k | £27.55k | £28.05k | £25.40k | £27.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.00k | £19.16k | £22.82k | £33.70k | £29.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £17.60k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 394 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 394 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Ebrill 2025 | 709 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 08 Ebrill 2025 | 709 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 12 Mai 2023 | 377 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 12 Mai 2023 | 377 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Mai 2022 | 383 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Mai 2022 | 383 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 01 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
(1)PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (2)ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; (3)PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE CHARITY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.THE AREA OF BENEFIT("AREA OF BENEFIT")SHALL BE NORTH BOURNEMOUTH AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Turnbull Lane
Bournemouth
Dorset
BH11 9BG
- Ffôn:
- 01202940949
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window