ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ALL SAINTS' MARTOCK
Rhif yr elusen: 1160333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Leslie Fillery | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Wendy Edwards | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Geoff Lucas | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Ellen Claudine Mary Howard | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Carol Anne Ansell | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Martin Bradbrooke | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Bryan Howard | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Howells | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
GRACE FLORENCE DUNTON | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Ivan John Childs | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.