WILD AT HEART FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The mission of Wild at Heart Foundation is to compassionately reduce the world's stray dog population through sponsoring sterilisation and welfare campaigns globally. Wild at Heart Foundation also supports awareness and education campaigns, helping project partners to encourage their local communities to change attitudes and behaviours towards dogs, and to treat them with kindness and respect.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
- Lambeth
- De Affrica
- Groeg
- India
- Mecsico
- Rwmania
- Ukrain
Llywodraethu
- 15 Mai 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisha Dhawan | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
James Cane | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|||||
Louise Richmond | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Susan Stephanie Schilling Camu | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
NIKKI TIBBLES | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £514.20k | £527.51k | £523.34k | £310.39k | £189.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £377.57k | £673.08k | £521.36k | £282.43k | £182.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.85k | £556.85k | £523.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.00k | £14.33k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £458.99k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.35k | £1.33k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £377.57k | £673.08k | £521.36k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.75k | £53.91k | £69.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Hydref 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 24 Hydref 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Mehefin 2022 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 10 Mehefin 2022 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 May 2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF HUMANITY IN GENERAL, THE WILD AT HEART FOUNDATION EXISTS FOR THE ADVANCEMENT OF ANIMAL WELFARE AND PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS AND THE RELIEF OF THEIR SUFFERING. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, OUR FOCUS IS TO HUMANELY AND COMPASSIONATELY REDUCE THE WORLD?S 600 MILLION STRAY DOG POPULATION. WE DO THIS BY PROVIDING FUNDING AND SUPPORT TO: (1) RESCUE AND ADOPTION PROJECTS; (2) NEUTERING PROGRAMMES (INCL. RESEARCH INTO NEW STERILIZATION TECHNIQUES); AND (3) EDUCATION AND AWARENESS INITIATIVES THAT PERTAIN TO ANIMAL WELFARE, IN PARTICULAR THE IMPORTANCE OF NEUTERING, THE VALUE OF OWNING RESCUE RATHER THAN ?PUPPY-FARMED? DOGS, AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wild at Heart Foundation
52 Linford Street
London
SW8 4UN
- Ffôn:
- 02072291174
- E-bost:
- info@wildatheartfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window