THE ASHLEY SCRIVENS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ashley Scrivens Foundation makes small grants to projects that promote and/or enhance the access to sport and physical activity for children within The Forest of Dean and Cirencester
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2019
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myra Bunting | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Sharon Scrivens | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Carolyn Watson | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Lauren Waldron | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
GEMMA MACKEW | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.29k | £2.74k | £3.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.05k | £8.07k | £8.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 153 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 153 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 519 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 519 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 884 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 884 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1249 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1249 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1614 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1614 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 10 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE LIVING IN CIRENCESTER AND THE SURROUNDING AREA THROUGH THE PROVISION OF GRANTS FOR: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Purley Road
CIRENCESTER
Gloucestershire
GL7 1EP
- Ffôn:
- 07802691021
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window