Hanes ariannol PAVILIONS TEIGNMOUTH

Rhif yr elusen: 1162175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £438.00k £260.44k £393.64k £453.92k £526.80k
Cyfanswm gwariant £417.60k £239.85k £422.95k £460.00k £520.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £86.97k £8.31k £316 £500
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £34.91k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £491.89k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £300.72k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £219.92k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £10.64k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £38.20k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0