ymddiriedolwyr PEACEFUL CHANGE INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1162997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Henry Peace | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
Athina Fokidou | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Russell Allan Brown | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Peter Joseph Millett | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Giulia Pellegrini | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Dr Joan Mary McGregor | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
James Freeman | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
AN Shihoff | Ymddiriedolwr | 29 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.