Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE HOMELESS EYECARE
Rhif yr elusen: 1161309
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2016 | 01/05/2017 | 01/05/2018 | 01/05/2019 | 01/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.25k | £1.52k | £823 | £837 | £445 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.69k | £1.67k | £869 | £835 | £385 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.