Hanes ariannol THE HARLEY JAE TRUST

Rhif yr elusen: 1160377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.28k £27.75k £57.97k £23.24k £47.82k
Cyfanswm gwariant £48.82k £30.48k £51.98k £23.83k £55.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.00k £3.58k N/A N/A