Hanes ariannol ST WINEFRIDES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 505725
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.14k | £130.62k | £178.36k | £115.91k | £135.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.17k | £104.47k | £108.99k | £141.55k | £125.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £81.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.