Hanes ariannol CYNON VALLEY MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1161227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £146.40k £243.03k £160.82k £66.87k £130.68k
Cyfanswm gwariant £154.44k £121.05k £187.64k £141.16k £170.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £122.95k N/A £23.64k £107.27k