Hanes ariannol CITY CATERING SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1160776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.02m | £4.98m | £4.19m | £5.39m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.01m | £5.06m | £4.47m | £5.41m | £5.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £129.55k | £109.50k | £3.16m | £4.83m | £4.60m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.90k | £647.47k | £159.93k | £151.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £180.71k | £137.81k | £151.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £113.61k | £147.73k | £108.91k | £114.99k | £117.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.91m | £4.84m | £3.16m | £4.83m | £5.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £53 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £743.45k | £314.46k | £131.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.94m | £4.96m | £4.43m | £5.38m | £5.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £102.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.17k | £0 | £12.20k | £17.33k | £39.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.06m | £0 | £40.97k | £33.57k | £62.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.