Dogfen lywodraethu CITY CATERING SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1160776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/11/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/02/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/03/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 JUL 2017 as amended on 16 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) THE ADVANCEMENT OF HEALTH; 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND 3) THE PROVISION OF SERVICES FOR THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, DISABILITY, ILL-HEALTH, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.