LLANELLI AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provides a fortnightly talking newspaper service to approximately 250 blind and visually handicapped persons, the majority of whom reside in the Llanelli and District area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2020
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 06 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1049001 AMMANFORD TALKING NEWSPAPERS
- 24 Tachwedd 1976: Cofrestrwyd
- LLANELLI TALKING NEWSPAPER (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT IAN LLOYD | Cadeirydd |
|
|
|||||
PAULINE JOHN | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
BARRIE JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IORWERTH THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL ANN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84k | £1.55k | £1.60k | £15.10k | £10.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.24k | £2.88k | £2.18k | £3.15k | £3.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 251 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 251 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 617 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 617 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 982 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 982 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 03 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSITUTION AND RULES ADOPTED 19 OCTOBER 1976
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO PEPARE, PRODUCE AND DISTRIBUTE IN LLANELLI AND DISTRICT A NEWSPAPER RECORDED ON TAPEFOR THE USE OF THE BLIND, PARTIALLY SIGHTED AND OTHERS SUFFERING FROM A PHYSICAL HANDICAP WHICH MAKES NORMAL READING DIFFICULT OR IMPOSSIBLE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 (A-E) OF CONSTITUTION)
Maes buddion
LLANELLI AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 COLESHILL TERRACE
LLANELLI
SA15 3BT
- Ffôn:
- 01554772350
- E-bost:
- jcwilliams70@mac.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window