ZIMBABWE PENSIONERS SUPPORT FUND - UK BRANCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In line with the charity objectives to relieve financial hardship, sickness and poor health amongst pensioners in Zimbabwe, in particular, but nor exclusively by making grants for food and medicines for Zimbabwean pensioners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 13 Mai 2015: Cofrestrwyd
- ZIMBABWE PENSIONERS SUPPORT FUND -UK BRANCH (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY GRANGER | Cadeirydd | 09 May 2015 |
|
|||||
Anne Diana Tourle | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Robert Michael Henry Minchin | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Ronald Lindsay Williams | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Mr Duncan Marshall Falla Grieve | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
BETI-ANN MCLEAN | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Reginald McLean | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
PETER BIDDULPH | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.88k | £119.26k | £286.68k | £87.40k | £123.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.81k | £396 | £284.47k | £84.48k | £123.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 09/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS AND POOR HEALTH AMONGST PENSIONERS IN ZIMBABWE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY MAKING GRANTS FOR FOOD AND MEDICINES FOR ZIMBABWEAN PENSIONERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Ulysses Road
SWINDON
SN25 2JR
- Ffôn:
- 01793 734718
- E-bost:
- betiann1@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window