Ymddiriedolwyr KINGSTON NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1160074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARIA BERNADETE MAY Cadeirydd 01 January 2000
Dim ar gofnod
LYNNE ANDREA BARLOW Ymddiriedolwr 10 March 2023
Dim ar gofnod
SUSAN KHARIS STEVENSON Ymddiriedolwr 14 June 2019
Dim ar gofnod
CATHERINE JUNE RUMSEY Ymddiriedolwr 10 April 2016
Dim ar gofnod
ANN ISOBEL MORRICE Ymddiriedolwr 01 January 2013
Dim ar gofnod
JOHN DESMOND BORLAND Ymddiriedolwr 01 January 2000
Dim ar gofnod