PEACHCROFT PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a safe and enabling educational environment for children aged from 2 and a half to 4 and 11 months for the local area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £115,567 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,065 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1022442 PEACHCROFT PRE-SCHOOL
- 15 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Pitts | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|
||||
Karen Thorne | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Kelly Coles | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.63k | £138.65k | £167.34k | £125.27k | £176.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.09k | £127.70k | £139.47k | £119.10k | £153.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £115.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50 | N/A | N/A | N/A | £1.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 22 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 22 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 15 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY WORKS FOR THE PUBLIC BENEFIT HAVING AS ITS OBJECTS THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BY: (1) PROMOTING THEIR CARE AND SAFETY; (2) PROMOTING THEIR EDUCATION AND PROMOTING PARENTAL INVOLVEMENT; (3) PROMOTING THEIR HEALTH AND WELLBEING; (4) PROVIDING SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; (5) PROVIDING SERVICES TO INDIVIDUALS HOLDING MEMBERSHIP OF THE CIO; AND (6) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Centre
Lindsay Drive
Abingdon
Oxon
OX14 2RT
- Ffôn:
- 01235 555808
- E-bost:
- peachcroftpresch@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window