Hanes ariannol GROW CARDIFF

Rhif yr elusen: 1161591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.71k £88.99k £128.99k £211.37k £231.24k
Cyfanswm gwariant £65.50k £77.10k £100.56k £168.89k £211.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £19.97k £24.97k