VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION-UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Vietnamese Buddhist faith in United Kingdom for the benefit of the public, in particular through the holding of prayers, meditation practice, meetings, Buddhist lectures, the public celebration of religious festivals and the distribution of literature on the Buddhist faith to enlighten others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Con Van Dao | Cadeirydd | 15 August 2013 |
|
|
||||
VINH HUU TRAN | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
NGUYEN TUAN BUI | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
QUYNH NU TO TON | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
HUNG THANH TANG | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
HONG CAM NGUYEN | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.25k | £36.84k | £14.10k | £29.02k | £8.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.85k | £661.73k | £27.30k | £8.73k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 14 Mai 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 14 Mai 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 17 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 27 Ebrill 2022 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 27 Ebrill 2022 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/08/2014 AS AMENDED ON 10/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE BUDDHIST FAITH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST THE VIETNAMESE COMMUNITY, BY PROVIDING A BASE IN THE UK FOR WORSHIP AND TO SHARE THE BUDDHIST FAITH AND TO LEARN MORE ABOUT THE BUDDHIST FAITH, TEACHINGS AND PHILOSOPHY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Kelvin Gardens
CROYDON
CR0 4UU
- Ffôn:
- 07500554421
- E-bost:
- vietnamesebuddhist.uk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window