ymddiriedolwyr ADOPTION UK CHARITY
Rhif yr elusen: 1160647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Victor REBEIRO | Cadeirydd | 04 September 2020 |
|
|
||||
Anwen Mai Aspden | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Justin North | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Siobhan Rhodes | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Daniella STUART | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Anuradha PAREKH | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Anju MAHBUBANI | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Anna JAQUES | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Dr Tony Eastwood | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Melissa Shackleton | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Wesley GRAHAM | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.