Hanes ariannol AVON CAT RESCUE

Rhif yr elusen: 1162192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/12/2020 20/12/2021 20/12/2022 20/12/2023 20/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £93.69k £150.01k £110.24k £142.99k £236.69k
Cyfanswm gwariant £146.99k £111.16k £117.23k £133.93k £145.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A