AVON CAT RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Avon Cat Rescue has been active for over 50 years. At premises in South Warwickshire, relinquished and stray cats receive sanctuary and care prior to rehoming. The charity does not practice euthanasia except on medical grounds and with veterinary advice, therefore non-rehomable cats may become permanent residents. The charity operates locally and, to a lesser degree, in adjacent counties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Northampton
- Swydd Rydychen
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY SPICER | Cadeirydd | 15 June 2015 |
|
|
||||
MARGARET HELEN HALL | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
kathryn unitt | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/12/2020 | 20/12/2021 | 20/12/2022 | 20/12/2023 | 20/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.69k | £150.01k | £110.24k | £142.99k | £236.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.99k | £111.16k | £117.23k | £133.93k | £145.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Rhagfyr 2024 | 03 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Rhagfyr 2024 | 03 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Rhagfyr 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Rhagfyr 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Rhagfyr 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Rhagfyr 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF CATS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO CAT WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG CATS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barn House
Chapel Street
Welford on Avon
Stratford-upon-Avon
CV37 8PX
- Ffôn:
- 01789750235
- E-bost:
- avoncatrescuewelford@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window