COUNCIL ON TRAINING IN ARCHITECTURAL CONSERVATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COTAC's activities are focused on advancing conservation education and training. COTAC uses an integrated lay, craft, specialist and professional approach to achieve its aims. The Council's related website, understandingconservation.org continues to be freely available as a COTAC on-line personal learning resource and a conference takes place most years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1036263 CONFERENCE ON TRAINING IN ARCHITECTURAL CONSERVATI...
- 21 Gorffennaf 2015: CIO registration
- COTAC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM YATES | Cadeirydd | 17 March 2015 |
|
|
||||
Fred Markland | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Michael Netter | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Steven Houchin BA Hons | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
David Gundry BA Hons | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
David McDonald BSc | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
JOHN CAMPBELL MEADE TAYLOR MBE | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|||||
PAUL MCMAHON DIP ARCH | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.50k | £2.16k | £8.12k | £8.12k | £2.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.58k | £1.86k | £3.11k | £3.11k | £1.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 21 Jul 2015
Gwrthrychau elusennol
IT SHALL BE THE OBJECT OF THE COUNCIL TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF ALL THOSE INVOLVED IN THE PROTECTION, PRESERVATION, AND SUSTAINABILITY OF THE HISTORIC ENVIRONMENT, AND TO PROVIDE KNOWLEDGE IN SUPPORT OF TRAINING AND EDUCATION IN THE ARTS AND SKILLS REQUIRED TO PROTECT AND PRESERVE IT. IN FURTHERANCE OF THE OBJECTIVES, BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE, THE COUNCIL SHALL HAVE THE FOLLOWING AIMS AND POWERS TO: A) SET, MAINTAIN AND PROMOTE STANDARDS FOR CONSERVATION EDUCATION AND TRAINING; B) DEVELOP, PRODUCE AND PROMOTE EDUCATION AND TRAINING MATERIALS: C) COLLABORATE WITH OTHER ORGANISATIONS, VOLUNTARY BODIES AND AGENCIES WITH INTERESTS IN CONSERVATION WITH A VIEW TO INFLUENCING AND PROMOTING RELEVANT ISSUES; D) MAINTAIN AND DEVELOP THE COUNCIL?S DIGITAL RESOURCES TO ENSURE THEIR RELEVANCE FOR THE SECTOR AND THE PUBLIC; E) PROMOTE COURSES AT ALL LEVELS IN CONSERVATION OF THE HISTORIC ENVIRONMENT WHICH ARE RELEVANT AND IN ACCORDANCE WITH RECOGNISED CRITERIA; F) PUBLISH RELEVANT MATERIAL; G) ARRANGE SEMINARS, CONFERENCES AND PARTICIPATE IN EXHIBITIONS RELATING TO RELEVANT HERITAGE ISSUES; H) PROVIDE BURSARIES AND OTHER SUPPORT FOR RELEVANT STUDIES AND COURSE ATTENDANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUILDING CRAFTS COLLEGE
KENNARD ROAD
LONDON
E15 1AH
- Ffôn:
- 02085221705
- E-bost:
- info@cotac.global
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window