HARRY & ED'S ASPIRATION RAISING TRUST

Rhif yr elusen: 1161332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We work with local schools to support children and young people in gaining experiences that raise self-esteem, confidence and aspirations, in order to open their eyes to possibilities that might not otherwise ween within their reach.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £5,902
Cyfanswm gwariant: £3,206

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ebrill 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • HEART (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven William Barker Cadeirydd 09 November 2019
Dim ar gofnod
ANA TERESA RUBIO HALL Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
THOMAS JAMES BARKER Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
JACK EDWARD BARKER Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
JESSIE MCGAVIN Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
DANIEL ANDRE SLY Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
JENNIFER MARGARET BARKER Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
ANDREW MACFIE HENDRY Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
OMAR WALEED KHAN Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
CRAIG PETER HAWKES Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
ROSS MICHAEL CHAMPION Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod
GEORGINA RUBY LUCILLA CHARIS MELLOR Ymddiriedolwr 09 November 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.45k £4.42k £4.19k £8.08k £5.90k
Cyfanswm gwariant £15.20k £360 £214 £6.47k £3.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £800 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 15 Mawrth 2025 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 15 Mawrth 2025 43 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Chwefror 2024 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Chwefror 2024 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Chwefror 2024 375 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 10 Chwefror 2024 375 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Medi 2022 236 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Medi 2022 236 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2022 424 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2022 424 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Vicarage Road
BAGSHOT
GU19 5EJ
Ffôn:
01276475986