Ymddiriedolwyr A.R.I.C.D.
Rhif yr elusen: 1161043

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SUSAN BLOOMFIELD FRCPCH | Cadeirydd | 09 November 2014 |
|
|
||||
Marta Kalas | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Louis Coke | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Hilary Lane | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Dr Kavitha Gunasuntharam FRCPCH | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Louise Stroud Professor | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Green | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Solange Maria Fernandes Fale | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Dr PAULA MCALINDEN | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.