Ymddiriedolwyr UNIVERSITIES AND COLLEGES INFORMATION SYSTEMS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1161218

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Simon Jon Corbett | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Iain McCracken | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Mark Johnston | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Nathalie Czechowski | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Karen Bates | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Nicholas Kitt Gilbert | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
James Daniel Crooks | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Matthew John Flower | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Emma Jane Woodcock | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
James Gordon Smith | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Beavon | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.