THE ASSOCIATION OF MEMBERS OF INDEPENDENT MONITORING BOARDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Membership training and support. Advocacy Communications
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- AMIMB (Enw gwaith)
- ASOCIATION OF MEMBERS OF INDEPENDENT MONITORING BOARDS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.42k | £12.39k | £6.18k | £4.95k | £3.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.16k | £6.03k | £5.36k | £6.00k | £4.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 15 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 15 Rhagfyr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 21 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE, INFORM AND SUPPORT MEMBERS OF INDEPENDENT MONITORING BOARDS OF PENAL INSTITUTIONS, IMMIGRATION REMOVAL CENTRES AND SHORT-TERM HOLDING FACILITIES IN ENGLAND AND WALES IN THE LAW, THE TREATMENT OF OFFENDERS AND ALL OTHER MATTERS RELATIVE TO THEIR ROLE TO ENABLE THEM TO PERFORM THEIR DUTIES IN THE MOST COMPETENT AND EFFICIENT MANNER AND TO THAT END (BUT NOT OTHERWISE) TO ISSUE PUBLICATIONS, PROMOTE CONFERENCES AND KEEP WELL INFORMED OF DEVELOPMENTS IN THE LAW AND THE PRISON RULES AND ANY DIRECTIVES OR CIRCULARS ON SUCH SUBJECTS. TO EDUCATE AND INFORM THE PUBLIC REGARDING THE TREATMENT OF OFFENDERS AND THE ROLE PLAYED BY MEMBERS OF INDEPENDENT MONITORING BOARDS IN THE ABOVE INSTITUTIONS, CENTRES AND FACILITIES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window