MAIN STREET COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1162138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WE HOLD REGULAR RELIGIOUS SERVICES ON SUNDAYS THAT ARE OPEN TO ALL. OUR PREMISES ARE USED FOR MARRIAGES, DEDICATION OF CHILDREN AND FOR FUNERALS. WE UNDERTAKE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN, PROVIDE SUPPORT FOR ELDERLY PEOPLE WITHIN THE COMMUNITY AND PROVIDE FACILITIES FOR OTHER ORGANISATIONS THAT WE REGARD TO BE CONSISTENT WITH THE PRACTICAL APPLICATION OF CHRISTIAN BELIEFS.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £56,262
Cyfanswm gwariant: £58,718

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136953 FRODSHAM EVANGELICAL FELLOWSHIP TRUST
  • 30 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136953 FRODSHAM EVANGELICAL FELLOWSHIP TRUST
  • 11 Mehefin 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEFFERY PETER WOOD BSC, CENG Cadeirydd 31 May 2015
Dim ar gofnod
Dr ANDREW BASDEN Ymddiriedolwr 20 September 2017
VALE COMMUNITY CHURCH TRUST RUNCORN
Derbyniwyd: Ar amser
Susan May Spilman Ymddiriedolwr 24 August 2016
Dim ar gofnod
Dr GARETH JOHN MORGAN Ymddiriedolwr 31 May 2015
THE KIMBUTA RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME (UK)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.13k £50.93k £89.33k £72.89k £56.26k
Cyfanswm gwariant £46.11k £43.78k £54.85k £66.98k £58.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 01 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 01 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 20 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 20 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 17 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 17 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 26 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 26 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 THE BEECHES
CHESTER ROAD
HELSBY
FRODSHAM
WA6 0QL
Ffôn:
01928722177
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael