Hanes ariannol CHRISTADELPHIAN JEWISH CLOTHING RELIEF
Rhif yr elusen: 1162689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (189 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.10k | £34.30k | £75.80k | £43.05k | £33.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.88k | £57.12k | £42.68k | £53.41k | £39.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.