Hanes ariannol LINGEN DAVIES CANCER FUND CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1160922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £646.73k | £617.38k | £718.89k | £1.08m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.45k | £617.93k | £528.05k | £1.19m | £732.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £44.64k | £27.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.28k | £15.10k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £641.29k | £555.77k | £661.37k | £884.83k | £891.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £40.77k | £48.59k | £145.09k | £204.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £14.04k | £0 | £44.64k | £25.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.44k | £6.80k | £8.94k | £2.52k | £18.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £90.02k | £84.80k | £377.02k | £169.32k | £266.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £417.68k | £421.08k | £355.43k | £946.73k | £428.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £164.76k | £196.85k | £172.62k | £245.02k | £303.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.76k | £5.24k | £2.10k | £2.61k | £1.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £344.82k | £380.89k | £273.78k | £829.93k | £202.23k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.