JCT - JOINING COMMUNITIES TOGETHER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
JCT helps refugees, asylum-seekers and homeless people in the West Midlands to resolve their problems accessing secure accommodation, benefits, and asylum approval. Each year we help hundreds of clients.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2016: Cofrestrwyd
- JCT - Joining Communities Together (Enw gwaith)
- HEARTCRY (Enw blaenorol)
- JESUS ARMY CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- JESUS ARMY CHARITABLE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- JESUS CENTRES TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Jones | Cadeirydd | 25 February 2021 |
|
|||||
Rebecca Mamhende | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
DIDACE MUGISHA | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Ambrose Nkemchor Isibor | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Derek Hughes | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Elaine Hopkinson | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £803.70k | £404.97k | £288.03k | £547.72k | £134.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80m | £1.64m | £652.59k | £698.34k | £313.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £78.93k | £29.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428.45k | N/A | N/A | £15.29k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.86k | N/A | N/A | £19.81k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £349.39k | N/A | N/A | £12.62k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £500.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £200.00k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | N/A | N/A | £690.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.04k | N/A | N/A | £8.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.61k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.19m | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01/03/2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25 SEP 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 JUN 2020 as amended on 08 Oct 2021 as amended on 16 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN ALL CASES WITH A CHRISTIAN ETHOS: 1.1.1 THE RELIEF OF POVERTY, AND THE SUFFERING AND DISTRESS IT CAUSES, OR FINANCIAL HARDSHIP BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; 1.1.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; 1.1.3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE PUBLIC AT LARGE BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE, WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE; 1.1.4 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME. 1.2 THROUGHOUT THESE ARTICLES “CHARITABLE” MEANS CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES PROVIDED THAT IT WILL NOT INCLUDE ANY PURPOSE WHICH IS NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE SYSTEM OF LAW GOVERNING THE CONSTITUTION OF THE CHARITY IS THE LAW OF ENGLAND AND WALES.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Lamb Street
Coventry
CV1 4AE
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- info@jct.charity
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window