EGLISE PROTESTANTE DE LONDRES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preaching and teaching of the gospel of Christ Feeding the poor Promoting healthy style of life through education Counselling
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2015: Cofrestrwyd
- E.P.L. (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN FABIEN ESENGO KASONGO BUYANGA | Cadeirydd | 27 February 2014 |
|
|
||||
Nsimba Mikaloukidi A. | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Hervee Ndombele | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Mena leonie Djuma | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.89k | £2.00k | £4.60k | £9.20k | £9.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.92k | £2.30k | £4.50k | £9.99k | £12.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 08 Chwefror 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2021 | 299 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 FEB 2014
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC ACCORDING TO THE STATEMENTS OF BELIEF; 2. THE RELIEF OF THE POOR LIVING THROUGHOUT LONDON EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 Tudor Road
LONDON
N9 8PA
- Ffôn:
- 07466518635
- E-bost:
- eprotestante@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window