Hanes ariannol HULL WOMEN'S NETWORK LTD

Rhif yr elusen: 1163981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £535.86k £1.73m £807.97k £876.37k £848.74k
Cyfanswm gwariant £763.26k £679.15k £863.67k £973.85k £803.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £124.44k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.05m N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13 £1.08m £152.20k £183.44k £159.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £532.28k £645.72k £655.73k £692.61k £689.30k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £3.56k £750 £40 £313 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £763.26k £679.15k £617.81k £680.73k £560.91k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £19.39k £3.56k £16.13k £0 £32.73k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £245.85k £293.12k £242.44k