Ymddiriedolwyr LITTLEHAMPTON FOODBANK
Rhif yr elusen: 1160455

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Wood | Cadeirydd | 28 June 2018 |
|
|
||||
Michael Paul Collyer | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Judith Parton | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
MALCOLM JAMES ALEXANDER FARQUHARSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Linda Elizabeth Mott | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Teresa Cash | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.