THORNTON LODGE ACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate in one of Huddersfield most deprived areas working with local residents to address gaps and services in the local community. The Action Group feeds its regeneration priorities into four broad strands: Education & Training - Employment support and Community Courses Health and Wellbeing - walking groups, exercise sessions, talking groups Sports and Recreation Environment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,200 o 1 gontract(au) llywodraeth a £259,532 o 12 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Kirklees
Llywodraethu
- 13 Mai 2015: CIO registration
- TLAG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRAR HUSSAIN | Cadeirydd | 24 September 2018 |
|
|
||||
Muhammed W Bajwa | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
SHAHANA ALI | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
NAEEM JAMIL | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.20k | £239.23k | £222.34k | £281.49k | £291.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.01k | £147.29k | £174.42k | £193.06k | £217.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £39.42k | £13.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.17k | £143.11k | £36.52k | £58.47k | £259.53k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 May 2015
Gwrthrychau elusennol
1) TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY; 2) TO PRESERVE AND PROTECT THE ENVIRONMENT; 3) TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH; 4) TO ADVANCE EDUCATION; AND 5) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS IN THORNTON LODGE AND SURROUNDING AREAS OF HUDDERSFIELD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS AND IN FURTHERANCE OF THIS TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED 'THE CENTRE') AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME(WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
IN THORNTON LODGE AND SURROUNDING AREAS OF HUDDERSFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thornton Lodge Action Group
10 Church Street
Paddock
Huddersfield
HD1 4TR
- Ffôn:
- 07530092821
- E-bost:
- ibrar@tactiongroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window