Hanes ariannol HEAD2HEAD THEATRE

Rhif yr elusen: 1161873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £134.91k £152.45k £237.00k £180.80k £326.71k
Cyfanswm gwariant £77.35k £134.57k £144.79k £179.19k £254.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.55k £28.19k £56.17k £11.30k £124.34k