HEAD2HEAD THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A volunteer-led charity dedicated to the special needs' community providing accessible, multi-sensory theatre for children/young people with learning & physical disabilities that they may enjoy with their families. We tour SE England & provide virtual & online activities throughout the UK. A Work Experience Programme is offered to students transitioning from UK special schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £124,335 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 28 Mai 2015: CIO registration
- H2H (Enw gwaith)
- H2H Sensory Theatre (Enw gwaith)
- HEAD2HEAD SENSORY THEATRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Lythan Rhodes | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Oliver James Clarke | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Demetria Brigida Catalina O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Akbar Khurshid Khan | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Nicholas David Jones | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN EDWARD SCHOLEFIELD MA OXON | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Grace Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.91k | £152.45k | £237.00k | £180.80k | £326.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.35k | £134.57k | £144.79k | £179.19k | £254.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.55k | £28.19k | £56.17k | £11.30k | £124.34k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 30 Ebrill 2025 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 30 Ebrill 2025 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 28 May 2015 as amended on 11 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
3) The object of the CIO is to relieve the needs of persons of all ages with special educational needs and disabilities (SEND) by means of the arts, in particular but not exclusively the art of music, drama and dance. Where consistent with the aforesaid aims, the charity will also support local and disadvantaged communities.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Drewshearne Barn
Crowhurst Lane End
Oxted
Surrey
RH8 9NT
- Ffôn:
- 01883 725264
- E-bost:
- reception@h2hsensorytheatre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window