ymddiriedolwyr KD-UK, KENNEDY'S DISEASE UK
Rhif yr elusen: 1160793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim David John Slowe | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Darren John Arthur | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Helena Margaret Conibear | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Anthony Hadyn Beazer | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Luke Christian Tillotson | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Dr Helen Elizabeth Devine | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.