Empowering Kids in Kenya

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Empowering Kids in Kenya provides secondary school education to the poorest of the poor children in the Bombolulu suburb of Mombasa, Kenya. Only children who cannot afford an education are accepted into the school. They are charged no fees, no charge for uniforms nor food. Without the generosity of child sponsors and supporters, these children would not be able to attend this exceptional school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Cenia
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045068 THE KENYAN ORPHAN SPONSORSHIP TRUST
- 31 Mawrth 2015: CIO registration
- LITTLE FACES SCHOOLS, KENYA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY DIANE SEARLE | Cadeirydd | 31 March 2015 |
|
|
||||
VIVIAN PEROSE | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
BEN CLAY | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
PAUL GRAHAM | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
CHRIS BRYANS | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
DEBBIE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.76k | £64.70k | £66.09k | £82.02k | £175.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.04k | £51.76k | £60.84k | £67.44k | £174.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION DATED REGISTERED ON 31 MAR 2015 AMENDED ON 03 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS IN MOMBASA AND SURROUNDING AREAS BY PROVIDING FACILITIES AT BOMBOLULU SECONDARY SCHOOL FOR EDUCATION AND WORK EXPERIENCE TRAINING AND IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
117 WILLINGTON ROAD
COPLE
BEDFORD
MK44 3TN
- Ffôn:
- 07851711622
- E-bost:
- empoweringkidsinkenya@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window