HULLBRIDGE U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The University of the Third Age is a UK wide movement which brings together individuals who are retired or semi retired to develop their interests and continue their learning in a friendly and informal environment. It is all voluntary with many activity groups covering hundreds of different subjects. There are no qualifications to pass- it is just for pleasure. Many towns have a U3A .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Latcham | Cadeirydd | 14 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Orme | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Jenny Schulz | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Philip Perry | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Ellen Cooper | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Joan Williams | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Steve Crowley | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Brenda Samson | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
Sylvia Bentley | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Amy Wright | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ANN POMFRETT | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
PAMELA ANN WATSON-JONES | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|||||
John Stanley Pomfrett | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/03/2020 | 27/03/2021 | 27/03/2022 | 27/03/2023 | 27/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.65k | £5.09k | £4.43k | £9.31k | £1.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.56k | £5.09k | £8.48k | £8.58k | £10.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2023 | 01 Ebrill 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2022 | 314 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 APR 2013 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 EASTVIEW DRIVE
RAYLEIGH
SS6 9NY
- Ffôn:
- 01268782268
- E-bost:
- STEVECROWLEY001@HOTMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window