ymddiriedolwyr BEXLEY SNAP
Rhif yr elusen: 1167151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernie Bardrick | Cadeirydd | 08 June 2022 |
|
|
||||
Keith Sykes | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Grant | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Verity Buckley | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Susan Jones | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Martin White-Peart | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Jeanne Toliday | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.