Ymddiriedolwyr DOUBLE R ARTS
Rhif yr elusen: 1165997

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 680 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Patten | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Tracey Newsham | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Alistair Newsham | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Tim Young | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|||||
Maria Adamson | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
MARILYN DEVERILL | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||
IRENE ELIZABETH MOORE | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.