ymddiriedolwyr THE VIRGIN MONEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1161290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazin Alkirwi | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Amanda Janet Jordan | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
KEITH MERRIN | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Edward Spencer Younger | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Hannah Elizabeth Underwood | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Keith Richard Burge | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Lorna Bennie | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.