Hanes ariannol BOLTON BROWNLOW FOLD CHURCH OF THE NAZARENE

Rhif yr elusen: 1161166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.13k £17.63k £19.06k £28.84k £35.90k
Cyfanswm gwariant £27.80k £27.75k £32.20k £28.81k £37.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £325
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.93k N/A £1.00k £2.44k