GIFT FOR AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
?Developing and implementing community-level initiatives on issues and conditions relating socio-economic disadvantaged communities. ?Delivering community health education and assistance to relieve sickness and preserve and protect the good health of the public. ?Supporting projects that alleviate poverty, improving wellbeing, improve food security and access to clean water and sanitation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Algeria
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Bwrwndi
- Camerwn
- Cenia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Gabon
- Ghana
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagasgar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Rwanda
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Tanzania
- Tchad
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Y Comoros
- Y Gambia
- Yr Aifft
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Rukangira | Cadeirydd | 10 February 2015 |
|
|||||
EDOUARD BAREBERAHO | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
MIREILLE KENA CIAMALA | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Medi 2024 | 232 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Medi 2024 | 232 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2024 | 597 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2024 | 597 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Medi 2024 | 962 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Medi 2024 | 962 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 26 Feb 2015
Gwrthrychau elusennol
A. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN AFRICA AND UK BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY; B. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN AFRICA AND UK BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE, WATER AND SANITATION PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT, AND BY ASSISTING THOSE AT RISK OF HUNGER AND MALNUTRITION AND BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FOOD; C. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES; D. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS AMONGST PEOPLE LIVING IN AFRICA AND UK THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, VACCINE, SUPPORT, ADVOCACY, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE. E. TO RELIEVE POVERTY AMONG REFUGEES, ASYLUM SEEKERS, INTERNALLY DISPLACED PEOPLE (DUE TO CONFLICTS OR DISASTERS) AND THEIR DEPENDANTS IN AFRICA BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES SUCH AS ADVOCACY, HEALTH, HOUSING, ADVICE AND EDUCATION; F. TO PROMOTE THE EDUCATION INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN AFRICA AND UK IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION. G. TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH IN AFRICA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY HELPING TO CONTROL INFECTION SUCH AS EBOLA, POLIO, TB, AND MALARIA, HIV/AIDS, SEXUAL TRANSMITTED INFECTIONS, AND OTHER INFECTIOUS DISEASES AND NEGLECTED TROPICAL DISEASES. H. SUCH OTHER MEANS THAT FURTHER THE OBJECTS OF THE CHARITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Georges Chambers
23
South Mall
London
- Ffôn:
- 03001237594
- E-bost:
- info.gfa@giftforafrica.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window