Hanes ariannol CALPE HOUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 1161889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.39k | £1.89m | £462.05k | £681.08k | £638.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £354.70k | £485.02k | £523.33k | £599.56k | £557.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £272.96k | £311.59k | N/A | £110.57k | £27.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £323.70k | £468.27k | N/A | £537.14k | £572.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.96k | £2.15k | N/A | £32.87k | £17.26k | |
|
Incwm - Arall | £17.78k | £1.11m | N/A | £500 | £21.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £351.47k | £485.02k | N/A | £599.56k | £557.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.23k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.85k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.