Hanes ariannol Step 2 Young People's Health
Rhif yr elusen: 1161921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.94k | £393.83k | £499.07k | £647.35k | £594.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.42k | £323.82k | £499.29k | £581.26k | £649.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £23 | £148.75k | £171.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.32k | £24.47k | £23.76k | £4.22k | £19.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £158.32k | £56.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £488.84k | £535.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £113 | £666 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £471 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £576.95k | £639.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £4.31k | £9.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.27k | £324 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.