YOUR SEVA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AMONGST THOSE LACKING FINANCIAL SUPPORT BY REASON OF YOUTH, ELDERLY AGE, ILL-HEALTH, BEING ORPHANED OR WIDOWED, OR AT ANY OTHER DISADVANTAGE IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF GRANTS, ITEMS AND SERVICES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Dinas Caerl?r
- Dinas Coventry
- Dinas Manceinion
- Llundain Fwyaf
- India
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurprasad Singh | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Gurvir Dhahan | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Daljit Singh | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
JAGDEEP LALI | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.23k | £180.04k | £309.36k | £226.21k | £258.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.96k | £127.50k | £251.86k | £242.28k | £391.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 02 Hydref 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 02 Hydref 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/11/2014
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AMONGST THOSE LACKING FINANCIAL SUPPORT BY REASON OF YOUTH, ELDERLY AGE, ILL-HEALTH, BEING ORPHANED OR WIDOWED, OR AT ANY OTHER DISADVANTAGE IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF GRANTS, ITEMS AND SERVICES.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tax Assist Accountants
369 Hagley Road West
Quinton
BIRMINGHAM
B32 2AL
- Ffôn:
- 07477933390
- E-bost:
- yoursevaorg@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window