Dogfen lywodraethu RADIO YSBYTY GLAN CLWYD
Rhif yr elusen: 505862

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 SEPTEMBER 1976 AS AMENDED 4 MAY 1977, 5 MAY 1978, 5 MAY 1982, 7 MAY 1986, 26 JUNE 1996 AND 16 JUNE 1999..
Gwrthrychau elusennol
TO HELP RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND THE EFFECTS OF OLD AGE AMONGST PEOPLE RESIDING IN THE NORTH EAST WALES AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CLWYD
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.