Hanes ariannol SKYLARK COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1161348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.05k £20.67k £29.88k £16.63k £22.52k
Cyfanswm gwariant £12.75k £13.47k £12.10k £19.77k £21.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £19.16k N/A N/A