SPECIAL KIDS BEXHILL

Rhif yr elusen: 1160545
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We organise activities, to enable children and young adults (up to and including 25 years old) with special needs and their families and siblings, to access activities and have fun within a supportive environment during the school holidays. We organise activities that our members may otherwise not feel comfortable attending alone. We provide exclusive hire activities and coach trips.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021

Cyfanswm incwm: £3,784
Cyfanswm gwariant: £33,852

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint
  • Dwyrain Sussex
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 18 Chwefror 2015: CIO registration
  • 19 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £25.30k £43.44k £63.12k £39.01k £3.78k
Cyfanswm gwariant £24.94k £27.74k £55.48k £44.23k £33.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 08 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 08 Mawrth 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 17 Gorffennaf 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 17 Gorffennaf 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 05 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 05 Medi 2018 Ar amser